Hanes ariannol MRS GODFREY-PAYTON TRUST

Rhif yr elusen: 1005851
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £7.22k £6.98k £7.67k £602 £0
Cyfanswm gwariant £239.00k £255.00k £117.50k £173.50k £63.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A