MRS GODFREY-PAYTON TRUST

Rhif yr elusen: 1005851
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We have been in "run off" and have therefore been spending our capital, as permitted by our constitution. In 2015 we completed that process. The Dartington Hall Trust received ?23,151 for various projects and Sherston Parish Church was given ?40,000 to reorder their North Aisle. All the Trust funds have been distributed and the Trust has fulfilled its purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £63,151

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
  • 25 Ionawr 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £7.22k £6.98k £7.67k £602 £0
Cyfanswm gwariant £239.00k £255.00k £117.50k £173.50k £63.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 24 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 08 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 08 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2012 12 Ionawr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2012 Not Required