THE NORWICH CENTRE FOR PERSONAL PROFESSIONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-The relief of persons who are in conditions of need, hardship, or distress; or who are aged, or sick by the provision of counselling services to individuals and groups -The advancement of public education especially education in counselling skills Through the following activities: -Individual counselling -Couple counselling -personal development workshops and groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
- THE NORWICH CENTRE FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Lilian Trevanion | Cadeirydd | 13 November 2023 |
|
|
||||
Julian Thorne | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Thomas Joseph Kearney | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Patrick Francis Gibney | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Simon Jones | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.72k | £211.39k | £245.53k | £246.12k | £270.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.04k | £220.13k | £213.36k | £244.26k | £221.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28TH OCTOBER 1991, AMENDED 8TH OCTOBER 1993, AMENDED 10TH OCTOBER 1997 AND AS AMENDED 8TH JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
1.THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK INCLUDING BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING; PERSONS SUFFERING FROM PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, FINANCIAL HARDSHIP AND ALCOHOL ABUSE DEPRESSION EATING DISORDERS ANXIETY AND NEUROSES AND PHOBIAS, MARITAL AND FAMILY CONFLICTS, NERVOUS BREAK-DOWN AND ANY OTHER PROBLEMS AND ISSUES ADVERSELY AFFECTING INDIVIDUALS BY THE PROVISION OF COUNSELLING SERVICES TO INDIVIDUALS OR GROUPS. 2.THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION ESPECIALLY EDUCATION IN COUNSELLING SKILLS
Maes buddion
NORWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 EARLHAM ROAD
NORWICH
NR2 3RA
- Ffôn:
- 01603617709
- E-bost:
- admin@norwichcentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window