Ymddiriedolwyr THE STOCKPORT YOUTH ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1006205

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary White | Cadeirydd | 23 January 2015 |
|
|
||||
Victoria Karen Entwistle | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Jane Louise Thomason | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Lindsey Freeman | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Joanne Peters | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|||||
Roy Burgess | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
John Hofton | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Rachel McIlwraith | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Alpaslan Amet | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.