Hanes ariannol CHANCE FOR CHILDREN TRUST

Rhif yr elusen: 1006359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.43k £30.40k £40.92k £63.97k £71.05k
Cyfanswm gwariant £24.82k £31.60k £39.64k £58.52k £65.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £23.44k £28.50k £31.46k £9.67k £70.61k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A