ymddiriedolwyr BRITISH THYROID FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1006391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greta Lyons | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
Dr Harshini Katugampola | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Rachael Taylor | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Gavin Lucius Troughton | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Paul Madgwick | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Alison Waghorn | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Professor Kristien Boelaert | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Nicola Zammitt | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Kasia Jones | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Dr Marian Ludgate | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Jon Eaton | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Anna Reavell | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.