Hanes ariannol DR SUSIL KUMAR AND JAMILA MITRA CHARITABLE TRUST(UK )

Rhif yr elusen: 1006469
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £13.67k £16.18k £16.04k £18.23k £18.81k
Cyfanswm gwariant £23.80k £34.51k £26.30k £22.85k £14.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A