Alabare

Rhif yr elusen: 1006504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Services to tackle homelessness; ensure that those in need have access to the right support and, where appropriate, the right long-term care; provision of, or help to access, appropriate skills training and employment advice to enable service users to engage in paid or voluntary work.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1106523 BRUISED REED TRUST
  • 07 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095361 SALISBURY YOUTH VENTURE
  • 29 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • Alabare Christian Care and Support (Enw blaenorol)
  • ALABARE CHRISTIAN CARE CENTRES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Billy Wilde Ymddiriedolwr 28 November 2024
Dim ar gofnod
Lucy Hendry Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Allie Bennington Ymddiriedolwr 19 August 2024
Dim ar gofnod
Patrick Bradley Ymddiriedolwr 31 December 2023
Dim ar gofnod
Mickey Morrissey Ymddiriedolwr 24 August 2023
Dim ar gofnod
Philip Sutton Ymddiriedolwr 24 August 2023
Dim ar gofnod
Richard Winstanley Ymddiriedolwr 24 August 2023
Dim ar gofnod
Rev Vernon White Ymddiriedolwr 25 November 2021
Dim ar gofnod
PHILLIP REYNOLDS Ymddiriedolwr 17 June 2021
THE WILLIAM PRICE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARK PROCTOR Ymddiriedolwr 12 July 2018
Dim ar gofnod
ALICIA PROCTOR Ymddiriedolwr 15 July 2016
Dim ar gofnod
MALCOLM CASSELLS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.41m £9.54m £9.99m £11.19m £11.89m
Cyfanswm gwariant £9.01m £9.23m £10.17m £11.46m £11.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £933.00k £3.51m £4.26m £5.32m £5.23m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £53.00k N/A N/A N/A £110.26k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.54m £1.69m £1.28m £1.16m £1.60m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £466.07k £0 £715.21k £612.56k £456.99k
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.40m £7.57m £8.00m £9.41m £9.56m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.74k £649 £181 £8.54k £18.89k
Incwm - Arall £0 £290.41k £0 £0 £237.39k
Incwm - Cymynroddion £48.78k £15.00k £22.71k £10.00k £50.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.65m £8.27m £9.29m £10.53m £10.54m
Gwariant - Ar godi arian £1.36m £963.71k £883.32k £932.02k £1.03m
Gwariant - Llywodraethu £0 £266.30k £350.52k £52.49k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £5.60m £5.55m £5.39m £5.18m £4.83m
Buddsoddiadau tymor hir £9.00k £9.00k £9.00k £9.00k £9.00k
Cyfanswm asedau £1.20m £2.27m £2.27m £1.75m £2.28m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £3.34m £4.04m £4.06m £3.60m £3.46m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 01 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 09 Chwefror 2022 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 09 Chwefror 2022 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Riverside House
2 Watt Road
Salisbury
Wiltshire
SP2 7UD
Ffôn:
01722 322882