Hanes ariannol THE FOOD HYDROCOLLOIDS TRUST

Rhif yr elusen: 1006639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.90k £1.28k £3.15k £59.38k £1.51k
Cyfanswm gwariant £3.30k £5.19k £5.16k £46.61k £3.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A