Hanes ariannol DEARNE VALLEY VENTURE

Rhif yr elusen: 1006660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £39.42k £44.08k £35.31k £66.33k £72.19k
Cyfanswm gwariant £53.40k £39.13k £38.21k £58.78k £62.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £6.21k £64.83k £16.97k