KINSLEY CRAFT WORKSHOP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Monday and Wednesday woodcraft sessions 1-40pm. Tuesday painting for pleasure 6-8pm. 3rd Thursday garden club 6pm. 2nd Saturday district council surgery 10-30am. "Hands On" for adults and children in various venues around the district.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Northern | Cadeirydd | 05 April 2017 |
|
|
||||
Gerald Nunn | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Vernon Harkin | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Paul John Evans | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Lawrence Doyle | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
GEORGE ALAN PARKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.47k | £29.65k | £0 | £4.37k | £9.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.74k | £2.54k | £1.88k | £16.42k | £12.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.65k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 13 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MAY 1991
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY PROMOTING THE EDUCATION AND TRAINING OF MEMBERS OF THE PUBLIC IN WOODWORK AND CARPENTRY AND THE PROMOTION OF HIGH STANDARDS OF CRAFTMANSHIP AND DESIGN (2) THE PURSUIT OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE IN KINSLEY AND DISTRICT
Maes buddion
KINSLEY AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Camargue
Charlestown
Ackworth
Pontefract
WF7 7DU
- Ffôn:
- 01977617434
- E-bost:
- lawrencedoyle@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window