WITNEY MUSEUM AND HISTORICAL SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We collect, conserve and display items of local historical interest. We have a large collection in excess of 60,000 photographs. We are compiling a collection of local oral history tapes. The museum is visited by groups of school children and local groups eg. WI pensioners etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Mai 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1203635 WITNEY AND DISTRICT MUSEUM CIO
- 23 Rhagfyr 1991: Cofrestrwyd
- 20 Mai 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- WITNEY AND DISTRICT MUSEUM (Enw gwaith)
- WEST OXFORDSHIRE MUSEUM CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61k | £17.73k | £3.81k | £6.70k | £7.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.13k | £7.72k | £18.45k | £7.08k | £12.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21/10/1991 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20/08/2013
Gwrthrychau elusennol
(A)TO PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION OF A MUSEUM COMPRISING THE EXISTING COLLECTION TOGETHER WITH SUCH OTHER EXHIBITS OR ITEMS AS MAY FROM TIME TO TIME BE COMPRISED IN THE TRUST FUND AND TO PRESERVE THE SAME AS A COLLECTION. (B)TO FORM ESTABLISH AND SUPPORT AND TO AID IN THE FORMATION ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF ANY OTHER CHARITABLE COMPANIES INSTITUTIONS ASSOCIATIONS TRUSTS OR SOCIETIES FORMED FOR OBJECTS SIMILAR TO THE OBJECTS SET OUT ABOVE.
Maes buddion
WEST OXFORDSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window