Hanes ariannol YORK MIND (INCORPORATING OUR CELEBRATION) LTD
Rhif yr elusen: 1006759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £930.90k | £1.04m | £1.13m | £1.20m | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £922.37k | £962.14k | £958.28k | £1.08m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £477.38k | £493.83k | £520.82k | £508.76k | £600.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.20k | £82.04k | £39.90k | £53.13k | £70.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £341.07k | £282.78k | £380.08k | £292.06k | £104.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £589.63k | £752.52k | £748.95k | £906.60k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £207 | £251 | £71 | £17 | £1.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £4.84k | £0 | £2.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £854.67k | £879.20k | £897.31k | £1.03m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.69k | £82.94k | £60.97k | £47.23k | £64.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.04k | £34.74k | £21.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £57.47k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.