Ymddiriedolwyr Mind in Tower Hamlets, Newham and Redbridge
Rhif yr elusen: 1006927

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Martin | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Elise Campbell | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Hema Parmar | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Dr Joanna Abeyie | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Precious Sithole | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Dipti Shah | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
James Kyne | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Asif Dhanani | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Dimitrios Goumenos | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Lisa Mclean | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Jane Oldfield | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.