Hanes ariannol THE WORLD OF GLASS (ST HELENS) LIMITED
Rhif yr elusen: 1006990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £464.18k | £594.91k | £682.53k | £551.78k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £725.32k | £723.61k | £616.04k | £744.00k | £710.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £177.23k | N/A | £89.03k | £200.00k | £688.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £329.58k | £618.11k | £306.31k | £880.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £231.78k | £62.02k | £221.29k | £227.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £33.55k | £2.38k | £24.17k | £31.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £4 | £22 | £11 | £53 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £437.04k | £407.45k | £468.90k | £440.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £286.57k | £208.59k | £275.10k | £270.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.10k | £7.10k | £7.95k | £7.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.