Hanes ariannol THE NATIONAL ASSOCIATION FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (NASEN)
Rhif yr elusen: 1007023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £4.91m | £3.72m | £3.93m | £4.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £4.47m | £3.75m | £4.32m | £5.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £933.80k | £2.07m | £1.71m | £1.95m | £3.35m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £233.93k | £1.54m | £989.67k | £650.00k | £188.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £4.91m | £3.71m | £3.93m | £4.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.56k | £5.19k | £1.78k | £1.00k | £11.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £4.47m | £3.75m | £4.32m | £5.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £125.14k | £0 | £0 | £11.50k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.