ymddiriedolwyr THE NATIONAL ASSOCIATION FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (NASEN)
Rhif yr elusen: 1007023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Andrew Hardman | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Gary Fenemore | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Richard Oliver | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Adam Sproston | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Phillipa Sherlock-Lewis | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Penny Barratt | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Lisa Alberti | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Ian Hughes | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Simon Lloyd | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Jeremy Richard Gould | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Elaine Simpson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Mark Jonathan Blois | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Dr Susan Elizabeth Soan | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.