Dogfen lywodraethu FAITH REVIVAL MINISTRIES INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1007027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 03/12/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 30/10/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 28/12/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 19/01/2008 AS AMENDED BY DEED DATED 08/01/2011
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH BY GOSPEL AND EVANGELISM AND TEACHING THROUGHOUT THE WORLD AND THE PROMOTION OF HEALTH WITH A VIEW TO PHYSICAL AND MENTAL HEALING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.