Hanes ariannol CATTERALL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1007196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.18k £24.30k £13.28k £33.54k £17.71k
Cyfanswm gwariant £9.23k £10.56k £20.16k £40.95k £11.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £21.42k N/A £1.17k £400