Hanes ariannol THE ELM FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1007317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.08m | £1.63m | £1.58m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.18m | £1.27m | £1.57m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £776.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £442.50k | £442.50k | £680.17k | £713.91k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £935.09k | £742.01k | £1.23m | £1.19m | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £36.42k | £0 | £69.89k | £85.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £287.56k | £301.77k | £324.91k | £320.97k | £319.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £402 | £539 | £0 | £0 | £1.26k | |
|
Incwm - Arall | £37.59k | £0 | £73.94k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.18m | £1.27m | £1.57m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.40k | £0 | £0 | £23.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.