THE ELM FOUNDATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of advice, support and safe temporary accommodation for women and their children ( men on an outreach basis) who are or have been experiencing domestic abuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,858,339
Roddion a chymynroddion | £1.50m | |
Weithgareddau elusennol | £277.95k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £72.12k | |
Buddsoddiadau | £5.70k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,962,535
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.96m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,363,447 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.96m |
Pobl

53 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
- NORTH DERBYSHIRE WOMEN'S AID (Enw gwaith)
- WOMENS AID (Enw gwaith)
- DERBYSHIRE DOMESTIC VIOLENCE AND SEXUAL ABUSE SERVICE (Enw blaenorol)
- NORTH DERBYSHIRE WOMENS AID (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary McElvaney | Cadeirydd | 10 November 2015 |
|
|
||||
Gemma Clarke | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Margaret Easson | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Eleanor Laidlaw Brown | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Selina Matthews | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Victoria Louise Sweetmore | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
Lisa Haythorne | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
TERESA WALDRON | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Gerard Cahill | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.63m | £1.58m | £1.80m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.27m | £1.57m | £1.81m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £776.73k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £442.50k | £680.17k | £713.91k | N/A | £1.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £742.01k | £1.23m | £1.19m | £1.39m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.42k | £0 | £69.89k | £85.71k | £72.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £301.77k | £324.91k | £320.97k | £319.58k | £277.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.50m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £539 | £0 | £0 | £1.26k | £5.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £73.94k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.27m | £1.57m | £1.81m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.40k | £0 | £0 | £23.20k | £25.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £200.30k | £211.84k | £228.53k | £224.39k | £219.86k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £207.19k | £841.94k | £484.13k | £627.34k | £466.99k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £153.73k | £444.80k | £87.43k | £237.57k | £176.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/04/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/06/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/08/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/09/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/12/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 SEP 2017 as amended on 09 Apr 2019 as amended on 12 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST WOMEN AND CHILDREN WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES AND IN PARTICULAR THOSE WOMEN AND CHILDREN WHO HAVE SUFFERED FROM VIOLENCE OR MALTREATMENT IN THEIR HOMES, AND ON OCCASIONS TO ASSIST MEN WHO HAVE SUFFERED IN A SIMILAR WAY
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE NORTH DERBYSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Fairfield Road
Chesterfield
S40 4TP
- Ffôn:
- 01246560721
- E-bost:
- info@theelmfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window