COMMUNITY RESOURCE SERVICES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Collection of waste resources from households and business to be reused/recycled, which then are offered to people of low income or on state benfit to improve quality of life and alleviation of poverty. Training and education support for people with special needs to assist in gaining employment or improve quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 257665 CARDIFF CALEDONIAN SOCIETY TRUST FUND
- 10 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
- 23 Tachwedd 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- TRACK 2000 (Enw gwaith)
- TRACK 2000 COMMUNITY RESOURCE SERVICES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.09k | £1.12m | £3.94k | £392 | £138 | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.51k | £228.59k | £452.69k | £387.60k | £639.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £17.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £106.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £303 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.01m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £228.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 13 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 08 Chwefror 2019 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JULY 1991 AS AMENDED 15 NOVEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING OF PERSONS WITH A TRAINING NEED BY THE PROVISION OF SUITABLE FACILITIES TO ENABLE THEM TO PRACTICE BASIC AND MORE SPECIALISED SKILLS. 2. TO RELIEVE POVERTY BY THE PROVISION OF RENOVATED FURNITURE FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
IN PRACTICE SOUTH GLAMORGAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window