Hanes ariannol DERBY HIGH SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1007348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.02m £6.27m £7.37m £8.49m £9.91m
Cyfanswm gwariant £5.72m £5.76m £6.84m £7.74m £8.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £270.61k £125.19k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £294.41k £125.19k £0 £0 £428.87k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.57m £6.05m £7.24m £8.28m £9.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £16.96k £16.49k £18.82k £58.35k £31.51k
Incwm - Arall £137.58k £72.04k £116.79k £149.03k £152.47k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.68m £5.72m £6.80m £7.70m £8.71m
Gwariant - Ar godi arian £41.60k £36.81k £46.85k £33.06k £41.35k
Gwariant - Llywodraethu £23.41k £17.43k £12.15k £12.70k £13.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0