Ymddiriedolwyr DERBY HIGH SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1007348

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Taylor | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Louise Overton | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Sally Wheeldon | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Nicola Louise Read | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Anne Katrina Penny | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Dr Abhijit Rao | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Dr Bharat Lad | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Sophie Chittim | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Rebecca Elizabeth Stojak | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Fiona Apthorpe | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
HILARY ANN BARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.