ASSOCIATION FOR REHABILITATION OF COMMUNICATION AND ORAL SKILLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ARCOS' overall objective is to improve the quality of life for people who have communication and/or swallowing difficulties, and of their carers and families. This involves the promotion and provision of specialist training, comprehensive therapy and suitable research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £102,193 o 7 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
- ARCOS (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kara Berry | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Brenda Wholey | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Helen Clare Webb | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Diana Ruth Maiden MBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Jonathan Andrew Kelway Gurney | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
Maurice Stanley | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.26k | £238.82k | £370.52k | £351.34k | £329.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.25k | £279.30k | £281.74k | £388.86k | £350.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £23.00k | £60.00k | £81.33k | £102.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £12.39k | £14.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 DECEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND TO ADVANCE THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADULTS WHO HAVE COMMUNICATION DIFFICULTIES PARTICULARLY THROUGH THE PROVISION OF TREATMENT EDUCATION AND SUPPORT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HATHERTON LODGE
AVENUE ROAD
MALVERN
WORCESTERSHIRE
WR14 3AG
- Ffôn:
- 01684576795
- E-bost:
- admin@arcos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window