Hanes ariannol CHRISTINA NOBLE CHILDRENS FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1007484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £445.07k | £445.96k | £424.87k | £699.46k | £589.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.42k | £340.50k | £535.15k | £592.47k | £688.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £699.06k | £552.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £360 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £45 | £4.15k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £32.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £33.88k | £10.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £588.08k | £635.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £4.38k | £53.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £6.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.