Ymddiriedolwyr Photofusion Educational Trust

Rhif yr elusen: 1007491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kathryn Alice Barron Cadeirydd 13 April 2023
Dim ar gofnod
Hannah Barrett Brown Ymddiriedolwr 31 July 2024
Dim ar gofnod
Destinie Paige Ymddiriedolwr 05 July 2024
Dim ar gofnod
Jessica Taylor Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
Vincenzo Albano Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
Edna Amelia Odida Ymddiriedolwr 05 September 2020
Dim ar gofnod
Nicola Shipley Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Dr GEOFFREY RAYNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod