ymddiriedolwyr PAPWORTH SURGERY PATIENTS' LINK
Rhif yr elusen: 1007602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Herring | Cadeirydd | 06 January 2022 |
|
|||||
George Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Sharon Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Tim Bingham | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Ian White | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
PAUL HILL | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
CAROLE MacBrayne | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
NICHOLA DONALD | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
PATRICIA ANN PORTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AIRCDRE JEFF TOSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN FARROW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.