ymddiriedolwyr LEEDS MIND
Rhif yr elusen: 1007625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Commons | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
Caroline McGrath | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Heather Gibson-Simpson | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Blane Anthony Watson | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Cheryl Astley | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Jennifer Murgatroyd | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Ayesha Akram | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Kathryn Lupton | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Luke Barrett | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Dr Rebecca Lasseko | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Sarah Bronsdon | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.