MORETON ROMANIAN ORPHANS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE A TWO WEEK HOLIDAY, WITH LOCAL HOST FAMILIES, FOR CHILDREN FROM THE AGES OF 8 YEARS TO 15 YEARS, FROM PLACEMENT CENTRES (FORMERLY ORPHANAGES) WHICH ARE RUN BY THE SOCIAL SERVICES DEPARTMENT IN ROMANIA. WHILST HERE, SOCIAL EVENTS, ENTERTAINMENT, AND EDUCATIONAL VISITS ARE ORGANISED FOR THEM TO ATTEND.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
- Swydd Hertford
- Rwmania
Llywodraethu
- 29 Ionawr 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Jackson | Cadeirydd | 10 October 2019 |
|
|
||||
Dumitrescu Alexandru Viorel | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Barbara Saunders | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Wayne Menzies | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Sadie Libby | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Travis Fleetwood | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Tracey Bratley | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Amy Mirea | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
LEANNE WRATHALL | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.04k | £8.74k | £120 | £120 | £120 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.29k | £4.03k | £633 | £633 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Gorffennaf 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH. DECEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS ESPECIALLY CHILDREN WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP AND DISTRESS AND IN PARTICULAR THE CITIZENS OF ROMANIA.
Maes buddion
ROMANIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Barnard Close
Newport
SAFFRON WALDEN
Essex
CB11 3QE
- Ffôn:
- 07445180101
- E-bost:
- MROFcharity@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window