Hanes ariannol FRIENDS OF FRAMPTON COTTERELL C OF E SCHOOL

Rhif yr elusen: 1007789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.72k £21.08k £7.73k £22.19k £19.43k
Cyfanswm gwariant £15.70k £22.43k £2.38k £9.45k £6.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 N/A N/A N/A