ymddiriedolwyr TEST VALLEY ARTS FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1007799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINNON EZRA MBE | Cadeirydd | 04 February 2014 |
|
|||||||
Suzanne Ela Messa | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Georgiana Verity Lucasta Robertson | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||||
JOHN DUMPER | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||||
Dorothy Baverstock | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|||||||
DAVID NICHOLAS ALWYNE DREW | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||||
MICHAEL EDWARD JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||||
Roy James Perry | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MICHAEL ROBERT MOORE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.