ymddiriedolwyr LANGCLIFFE SINGERS
Rhif yr elusen: 1007885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET COLEMAN | Cadeirydd | 20 October 2015 |
|
|
||||
Dr Robert Dexter Farley | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Jane Templeton | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Elizabeth Beesley | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Sheila Mary Hartley | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
JUDGE Alan George ROBIN KNIPE | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
Julian Shevelan | Ymddiriedolwr | 26 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.