Hanes ariannol FRIENDS OF SALE HIGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 1007959
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013
Cyfanswm Incwm Gros £2.01k £3.13k £773 £162 £1.07k
Cyfanswm gwariant £1.91k £3.24k £303 £217 £952
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A