Ymddiriedolwyr GATESHEAD VISIBLE ETHNIC MINORITIES SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1008100

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHOK KUMAR KUMAR | Cadeirydd |
|
||||||
Ala Miah | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Angela Gill | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Birinder Singh Brar | Ymddiriedolwr | 20 December 2017 |
|
|
||||
Manjit Singh Dhindsa | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
||||
MICHAEL HARTE | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
||||
ATMA SINGH GILL MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.