ymddiriedolwyr THE BRUTON MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 1008144
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Pickering | Cadeirydd | 22 May 2019 |
|
|
||||
Sarah White | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Elisabeth Balfour | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Edward Godfrey OBE | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
James Coward | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|||||
Andrew Leach | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
ED TICKNER | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
ANGELA PEARCE | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.