Hanes ariannol EAST GRIMSTEAD READING ROOM

Rhif yr elusen: 1008159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.64k £10.05k £2.92k £5.94k £12.41k
Cyfanswm gwariant £2.69k £3.70k £2.60k £4.02k £20.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A £1.78k