Ymddiriedolwyr EAST GRIMSTEAD READING ROOM
Rhif yr elusen: 1008159

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY NEWMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jenifer Louise Hiles | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Kim Rosemarie Thompson | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Gail Richardson | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
James Russell King | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
MARIA HAYWARD | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
MALCOLM FRANCIS | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
ELAINE BAILEY | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
ANTHONY COOPER | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Neil Dalziel | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
MELANIE HILL | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
JEAN BEAUCHAMP | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.