Hanes ariannol ALTERNATIVE FUTURES GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1008587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.20m | £60.81m | £59.95m | £61.35m | £65.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.95m | £62.57m | £57.97m | £59.62m | £60.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.95m | £60.65m | £59.16m | £60.10m | £65.23m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £704.00k | £1.16m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £59.95m | £60.65m | £59.16m | £60.10m | £65.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £249.00k | £155.00k | £91.00k | £91.00k | £208.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £704.00k | £1.16m | £7.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £64.92m | £62.52m | £57.93m | £59.62m | £60.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.00k | £50.00k | £40.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.81k | £124.84k | £142.14k | £0 | £142.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.