ymddiriedolwyr ALTERNATIVE FUTURES GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1008587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Martin walsh | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||
Jean Henderson | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Lee Mooney | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|||||
Louise Marsden | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Beatrice Udeh | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
John McLuckie | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Alex Fox | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Linda Whalley | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
||||
Jane McDonald | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
||||
Janet Wilkinson | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.