Hanes ariannol TETBURY HOSPITAL TRUST

Rhif yr elusen: 1008926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.75m £3.01m £4.32m £5.50m £6.93m
Cyfanswm gwariant £2.95m £2.81m £4.09m £5.05m £6.04m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.89m £2.00m £2.86m £3.75m £4.83m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £52.33k £76.76k £91.91k £101.10k £129.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £76.40k £70.75k £65.56k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.58m £2.81m £4.15m £5.32m £6.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £30.54k £1.56k £5.04k £3.74k £23.96k
Incwm - Arall £90.09k £125.46k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £17.00k £4.00k £6.52k £40.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.91m £2.77m £4.03m £5.01m £5.99m
Gwariant - Ar godi arian £41.43k £41.44k £58.36k £44.77k £44.23k
Gwariant - Llywodraethu £7.76k £9.90k £11.10k £11.82k £12.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £1.34k £6.19k £3.44k £252
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0