RAINBOW PRE SCHOOL (STOKE POGES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre school for children age between 2-5 years old
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1170473 CIPPENHAM BAPTIST PRESCHOOL
- 28 Chwefror 1992: Cofrestrwyd
- RAINBOW PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- RAINBOW PLAYGROUP (STOKE POGES, WEXHAM) (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAH WILSON | Cadeirydd | 06 November 2023 |
|
|
||||
LORNA DULAN | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
VICTORIA LOCKIE | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
ANUSHKA ARYA | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Juliet Sanders | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Baljinder Sandhu | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Amandeep Purewal | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.70k | £57.42k | £98.64k | £96.81k | £79.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.30k | £80.61k | £75.32k | £93.10k | £79.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £43.17k | £56.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.06k | £11.45k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH. SEPTEMBER 1983 AS AMENDED ON 04/02/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY (A) PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY, IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART (B) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN (C) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL PLAYGROUPS ASSOCIATION.
Maes buddion
STOKE POGES AND WEXHAM, BUCKINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WALTER DAVIES SCOUTING CENTRE
DUFFIELD LANE
STOKE POGES
BUCKS
SL2 4AL
- Ffôn:
- 01753647572
- E-bost:
- rainbow.accounts@live.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window