Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF CHALFONT ST GILES PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1008935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH. JANUARY 1992 AS AMENDED 24TH OCTOBER 1994 AND 23RD OCTOBER 1995 as amended on 28 Sep 2023 as amended on 20 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
(C) To assist the PCC to preserve, repair, & maintain the fabric of the Reading Room PROVIDED THAT this does not conflict with, or affect, the ability of the Friends to carry out object “a” above.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.