Hanes ariannol GUISBOROUGH MUSEUM LIMITED

Rhif yr elusen: 1009236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.53k £6.89k £6.91k £6.92k £3.05k
Cyfanswm gwariant £3.94k £4.16k £3.45k £9.70k £7.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A