Dogfen lywodraethu ST HELENS YOUTH BRASS BAND
Rhif yr elusen: 1009301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 FEBRUARY 1992 AS AMENDED 19 NOVEMBER 1994, 7 DECEMBER 1996 AND 7 FEBRUARY 1998 AS AMENDED 24TH NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE MUSICAL EDUCATION OF YOUNG BRASS AND PERCUSSION PLAYERS BY MEANS OF CONCERTS COMPETITIONS AND OTHER ACTIVITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE MERSEYSIDE AND CHESHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.