NATIONAL ECZEMA SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Eczema Society exists to support people affected by eczema and to work on their behalf. We run phone and email helplines, websites , publish a wide range of information booklets fact sheets and a quarterly magazine and put people in touch with local support groups. We also support medical research into eczema and provide information resources for healthcare professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- N E S - THE ECZEMA SOCIETY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedwig Laurien Vollers | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Hannah Beth Kunzlik | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Sumlit James Chiu-Man Pitayanukul | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Dr Celia Moss | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
STEPHEN CROMMELIN PUGH | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||
SUZANNE WATSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £430.73k | £551.16k | £535.71k | £342.82k | £497.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £426.11k | £363.52k | £384.53k | £413.76k | £477.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £545.89k | £528.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.81k | £1.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.14k | £856 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.32k | £4.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £199.31k | £199.31k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £308.81k | £351.73k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £54.69k | £12.83k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.28k | £10.88k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £15 | £19.98k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/02/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/2005 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PEOPLE WITH ECZEMA, OTHER SKIN DISEASES AND RELATED CONDITIONS AND THE FAMILIES OF SUCH PEOPLE WHO ARE IN NEED EITHER INDIVIDUALLY OR COLLECTIVELY IN ANY MANNER WHICH IS DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Eczema Society
82 Tanner Street
LONDON
SE1 3GN
- Ffôn:
- 02072813553
- E-bost:
- info@eczema.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window