EAST MIDLANDS MUSEUMS SERVICE

Rhif yr elusen: 1009683
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regional museum network supporting members to serve their communities and working in partnership with regional agencies. Activities include: networking; meetings; communications; training courses; emergency/disaster support.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £882
Cyfanswm gwariant: £165

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rutland
  • Swydd Derby
  • Swydd Gaerl?r
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Northampton
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
  • 17 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • EMMS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £98.76k £130.24k £87.09k £29.30k £882
Cyfanswm gwariant £93.28k £129.18k £82.76k £49.15k £165
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 20 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 02 Awst 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 26 Tachwedd 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 12 Tachwedd 2018 Ar amser