ymddiriedolwyr ADDINGHAM CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1009758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ensor | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
James Bloomer | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Ian Cameron | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Charles Weatherill | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Gary Copping | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Keating | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Roger Seddon | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Carole Jayne Hood | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Richard Glynne Walton | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Malcolm Keeble | Ymddiriedolwr | 03 December 2014 |
|
|
||||
Gill Battarbee | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.