ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR THE STUDY OF ADDICTION
Rhif yr elusen: 1009826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Owen Bowden-Jones | Cadeirydd | 08 November 2019 |
|
|
||||
Dr Iain David Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Dr Kyla Hayley Thomas | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen Philip Sharman | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Professor Matthew James Field | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Dr Clarissa Edwards | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Professor Karen Ersche | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Dr Tom Freeman | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Dr Sarah Louise Welch | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Dr Arun Dhandayudham | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR MATTHEW HICKMAN | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Dr JULIA SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.