Hanes ariannol THE HARROW UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1009872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £74.72k £34.58k £61.90k £39.47k £35.57k
Cyfanswm gwariant £47.63k £22.87k £73.26k £71.60k £58.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A